中共浙江省委书记、副书记、常委简历
省委副书记
袁家军同志
袁家军,男,汉族,1962年9月生,吉林通化人。1987年7月参加工作,1992年11月加入中国共产党。研究生学历,工学博士。
曾任航空航天部中国空间技术研究院(五院)501部结构室副主任;中国航天工业总公司五院501部副主任;中国航天工业总公司五院院长助理、神舟飞船系统常务副总指挥;中国航天工业总公司、中国航天科技集团公司五院副院长、党委委员;中国航天科技集团五院院长、党委副书记、神舟飞船系统总指挥;中国航天科技集团副总经理、党组成员;宁夏回族自治区党委常委、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任;宁夏回族自治区党委常委、区政府常务副主席、宁东能源化工基地党工委书记、管委会主任;浙江省委常委、常务副省长、省政府党组副书记、浙江行政学院院长、省委政法委副书记;浙江省委副书记、政法委书记、常务副省长;浙江省委副书记、政法委书记;浙江省委副书记、代省长、省政府党组书记、省委政法委书记等职。十七届中央候补委员,七届、八届中国科协副主席。
唐一军同志
唐一军,男,汉族,1961年3月生,山东莒县人。1977年7月参加工作,1985年10月加入中国共产党。中央党校研究生学历。
曾任青田县石溪公社、丽水县富岭公社、永康县寮湖公社知青;丽水地委党校资料员;省委宣传部理论处干事、副主任干事、主任干事;省委办公厅秘书、副处级秘书、正处级秘书;舟山市委秘书长;舟山市委常委、秘书长;省纪委秘书长;省纪委常委、秘书长;省纪委常委、秘书长,宁波市委副书记、市纪委书记;宁波市委副书记、市纪委书记;宁波市委副书记、政法委书记;宁波市政协主席;宁波市委副书记、代市长、市政协主席;省委常委,宁波市委书记、代市长;省委常委、宁波市委书记;省委副书记、宁波市委书记等职。